Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Domenico Menorello
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Domenico Menorello
Nasce a Padova il 28 luglio 1967
Laurea in giurisprudenza; Avvocato
Gruppi
|
2
Incarichi parlamentari
|
25
Progetti di legge presentati
|
123
Atti di indirizzo e controllo
|
82
Interventi
|
Organi parlamentari
XVII Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione (finanze)
Capogruppo dal 30 settembre 2016 al 10 luglio 2017
Membro dal 30 settembre 2016 al 22 marzo 2018
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Membro dal 30 settembre 2016 al 12 dicembre 2016
Sostituisce:
Antimo Cesaro
Capogruppo dal 9 gennaio 2017 al 10 luglio 2017
Membro dal 9 gennaio 2017 al 19 luglio 2017
Sostituisce:
Antimo Cesaro
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2015
1
2016
10
2017
14