IV Commissione (difesa)
Membro dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Capogruppo dal 19 gennaio 2007 al 28 aprile 2008
XVII Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione (difesa)
Membro dal 7 maggio 2013 al 22 marzo 2018
Capogruppo dal 7 maggio 2013 al 21 gennaio 2014
Capogruppo dal 21 gennaio 2014 al 28 febbraio 2017
Capogruppo dal 7 marzo 2017 al 22 marzo 2018