Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Donatella Ferranti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Donatella Ferranti
Nasce a Tarquinia (Viterbo) il 3 giugno 1957
Laurea in giurisprudenza; Magistrato ordinario
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
176
Progetti di legge presentati
|
384
Atti di indirizzo e controllo
|
1471
Interventi
|
Gruppi parlamentari
XVI Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO DEMOCRATICO
Membro dal 5 maggio 2008 (PARTITO DEMOCRATICO )
Membro del c.d. dal 10 giugno 2010 (PARTITO DEMOCRATICO )
XVII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO DEMOCRATICO
Membro dal 19 marzo 2013 (PARTITO DEMOCRATICO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2008
34
2009
24
2010
31
2011
15
2012
16
2013
28
2014
13
2015
2
2016
6
2017
7