Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Edmondo Caccuri
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Edmondo Caccuri
Nasce a Torano Castello (Cosenza) il 13 giugno 1903
Deceduto il 13 agosto 1959
Laurea in filosofia e in giurisprudenza; magistrato, docente universitario.
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
72
Progetti di legge presentati
|
77
Interventi
|
Gruppi parlamentari
Assemblea Costituente
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 15 luglio 1946 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
I Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 1 giugno 1948 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
II Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 21 luglio 1953 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
III Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 18 giugno 1958 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
Progetti di legge presentati
1949
1
1950
8
1951
2
1952
2
1953
6
1954
10
1955
3
1956
6
1957
13
1958
18
1959
3