Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Edoardo Nesi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Edoardo Nesi
Nasce a Firenze il 9 novembre 1964
Diploma di liceo scientifico; Scrittore
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
37
Progetti di legge presentati
|
124
Atti di indirizzo e controllo
|
21
Interventi
|
2
Incarichi parlamentari
XVII Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione (attivita' produttive, commercio e turismo)
Capogruppo dal 8 maggio 2013 al 5 luglio 2013
VII Commissione (cultura, scienza e istruzione)
Capogruppo dal 28 marzo 2017 al 22 marzo 2018
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2013
15
2014
10
2015
8
2016
2
2017
2