Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Edoardo Ronchi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Edo Ronchi
(Edoardo Ronchi)
Nasce a Treviglio (Bergamo) il 31 maggio 1950
Laurea in sociologia;
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
250
Progetti di legge presentati
|
3434
Atti di indirizzo e controllo
|
388
Interventi
|
3
Incarichi di governo
XIII Legislatura della Repubblica italiana
I Governo Prodi
Ministro dell'Ambiente (17.05.1996-21.10.1998)
I Governo D'Alema
Ministro dell'Ambiente (21.10.1998-22.12.1999)
II Governo D'Alema
Ministro dell'Ambiente (22.12.1999-25.04.2000)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Repubblica - Senato
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
1983
9
1984
20
1985
20
1986
13
1987
43
1988
30
1989
12
1990
20
1991
11
1992
44
1993
28