Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Edouard Ballaman
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Edouard Ballaman
Nasce a Vallenried il 12 maggio 1962
Laurea in economia e commercio; dottore commercialista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
343
Progetti di legge presentati
|
684
Atti di indirizzo e controllo
|
10
Interventi
|
3
Incarichi parlamentari
XIII Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione (finanze)
Vicepresidente dal 4 giugno 1996 al 27 luglio 1998
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio di presidenza
Questore dal 6 giugno 2001 al 27 aprile 2006
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Capogruppo dal 21 giugno 2001 al 5 luglio 2001
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1994
6
1995
49
1996
110
1997
28
1998
27
1999
18
2000
7
2001
24
2002
28
2003
16
2004
15
2005
15