Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Elio Massimo Palmizio
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Elio Massimo Palmizio
Nasce a Milano il 28 novembre 1954
Laurea in economia e commercio; Consulente commerciale
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
123
Progetti di legge presentati
|
296
Atti di indirizzo e controllo
|
52
Interventi
|
Organi parlamentari
XIII Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Membro dal 4 giugno 1996 al 2 agosto 1999
Membro dal 15 dicembre 1999 al 29 maggio 2001
IV Commissione (difesa)
Membro dal 2 agosto 1999 al 15 dicembre 1999
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Membro dal 4 giugno 2008 al 21 gennaio 2009
Membro dal 30 gennaio 2009 al 3 febbraio 2012
XVII Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Membro dal 7 maggio 2013 al 4 ottobre 2013
Sostituisce:
Michaela Biancofiore
IV Commissione (difesa)
Membro dal 7 maggio 2013 al 22 marzo 2018
Capogruppo dal 13 febbraio 2015 al 29 luglio 2015
Segretario dal 21 luglio 2015 al 22 marzo 2018
Comitato permanente africa e questioni globali
Membro dal 16 luglio 2013 al 4 ottobre 2013
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Repubblica - Senato
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1996
14
1997
15
1998
4
1999
18
2000
7
2013
19
2014
16
2015
11
2016
10
2017
9