Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Elio Morpurgo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Elio Morpurgo
Nasce a Udine il 10 ottobre 1858
Deceduto a Polonia nel 1944
Barone; Licenza superiore; Possidente, Amministratore d, ', azienda
3
Progetti di legge presentati
|
272
Interventi e citazioni
|
4
Incarichi di governo
XXII Legislatura del Regno d'Italia
I Governo Sonnino
Sottosegretario: Ministero delle Poste e Telegrafi, dal 08.02.1906 al 29.05.1906
XXIII Legislatura del Regno d'Italia
II Governo Sonnino
Sottosegretario: Ministero delle Poste e Telegrafi, dal 08.03.1910 al 31.03.1910
XXIV Legislatura del Regno d'Italia
I Governo Boselli
Sottosegretario: Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, dal 18.06.1916 al 29.10.1917
I Governo Orlando
Sottosegretario: Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, dal 29.10.1917 al 18.01.1919
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XIX Legislatura
10.06.1895 - 02.03.1897
XX Legislatura
05.04.1897 - 17.05.1900
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919