Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Elvira Savino
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Elvira Savino
Nasce a Castellana Grotte (Bari) il 6 giugno 1977
Laurea in economia e commercio, Master in marketing; Parlamentare
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
111
Progetti di legge presentati
|
459
Atti di indirizzo e controllo
|
106
Interventi
tutte le sedi (106)
in Assemblea (106)
in altre sedi (0)
pagina
1
di 8
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
VI COMMISSIONE (FINANZE)
scheda del dibattito
bollettino del 28.10.2008 - Seduta di martedì 28 ottobre 2008
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
VI COMMISSIONE (FINANZE)
scheda del dibattito
VI COMMISSIONE (FINANZE)
scheda del dibattito
bollettino del 10.12.2008 - Seduta di mercoledì 10 dicembre 2008
bollettino del 11.12.2008 - Seduta di giovedì 11 dicembre 2008
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
VI COMMISSIONE (FINANZE)
scheda del dibattito
bollettino del 19.05.2009 - Seduta di martedì 19 maggio 2009
VI COMMISSIONE (FINANZE)
scheda del dibattito
VI COMMISSIONE (FINANZE)
scheda del dibattito
bollettino del 14.07.2009 - Seduta di martedì 14 luglio 2009
VI COMMISSIONE (FINANZE)
scheda del dibattito
bollettino del 01.03.2011 - Seduta di martedì 1 marzo 2011
VI COMMISSIONE (FINANZE)
scheda del dibattito
bollettino del 12.04.2011 - Seduta di martedì 12 aprile 2011
VI COMMISSIONE (FINANZE)
scheda del dibattito
bollettino del 19.04.2011 - Seduta di martedì 19 aprile 2011
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
scheda del dibattito
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
resoconto stenografico - Seduta di martedì 13 settembre 2011
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2008
7
2009
10
2010
7
2011
8
2012
6
2013
10
2014
3
2015
5
2016
4
2017
5
2018
27
2019
5
2020
9
2021
4
2022
1