Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Emilio Bodrero
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Emilio Bodrero
Nasce a Roma il 3 aprile 1874
Deceduto a Roma il 30 novembre 1949
Laurea in Giurisprudenza, Laurea in Lettere e filosofia; Docente universitario
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
19
Interventi e citazioni
|
1
Contributi nella Bibliografia del Parlamento
Bodrero Emilio
Fine del Parlamento : domande e risposte
Critica fascista. - 12 (1934), n. 5, p. 83-86
Sulla riforma della Camera dei Deputati e del Senato
A12 - Il bicameralismo, il Senato
Bodrero Emilio
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXVII Legislatura
24.05.1924 - 21.01.1929
XXVIII Legislatura
20.04.1929 - 19.01.1934