Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Emilio d'Amore
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Emilio d'Amore
Nasce a Montefalcione (Avellino) il 26 novembre 1915
Laurea in giurisprudenza; avvocato, giornalista.
Gruppi
|
4
Progetti di legge presentati
|
20
Interventi
|
Organi parlamentari
I Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione istruzione e belle arti
Membro dal 15 giugno 1948 al 10 luglio 1951
III Commissione diritto - procedura e ordinamento giudiziario- affari di giustizia - autorizzazione a procedere
Membro dal 10 luglio 1951 al 24 giugno 1953
II Legislatura della Repubblica italiana
Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio
Membro dal 26 giugno 1953 al 11 giugno 1958
III Commissione diritto - procedura e ordinamento giudiziario - affari di giustizia
Membro dal 1 luglio 1953 al 7 luglio 1954
VIII Commissione trasporti - comunicazioni - marina mercantile
Membro dal 7 luglio 1954 al 11 giugno 1958
IV Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione affari della presidenza del consiglio - affari interni e di culto - enti pubblici
Membro dal 1 luglio 1963 al 31 dicembre 1966
Commissione speciale per l'esame della proposta di legge delfino n.2 "piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale dell'abruzzo - molise"
Membro dal 17 marzo 1964 al 4 giugno 1968
IX Legislatura della Repubblica italiana
I Commissione (affari costituzionali - organizzazione dello stato - regioni - disciplina generale del rapporto di pubblico impiego)
Membro dal 21 gennaio 1965 al 4 giugno 1968
IV Legislatura della Repubblica italiana
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n. 2186 "conversione in legge del decreto - legge 15 marzo 1965, n. 124, recante interventi per la ripresa economica nazionale"
Membro dal 23 marzo 1965 al 30 marzo 1965
IX Commissione lavori pubblici
Membro dal 1 gennaio 1966 al 31 dicembre 1966
IV Commissione giustizia
Membro dal 11 gennaio 1967 al 4 giugno 1968
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Progetti di legge presentati
1950
1
1955
2
1957
1