Deputati
Emilio Vesce
Nasce
a
Cairano
(Avellino)
il
17 maggio 1939
Deceduto il 11 maggio 2001
X Legislatura della Repubblica italiana (02.07.1987 - 22.04.1992)
- Elezioni di domenica 14 giugno 1987 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 02 luglio 1987
Eletto
nella circoscrizione VERONA
con sistema proporzionale
Proclamato in sostituzione di plurieletto
Il mandato ha termine il 20 giugno 1990 per dimissioni per incompatibilita'
Viene sostituito da
Gianfranco Spadaccia.