Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Enrico Carboni Boj
/
XXV Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Enrico Carboni Boj
Nasce a Cagliari il 26 luglio 1852
Deceduto a Cagliari il 18 aprile 1925
Laurea in Giurisprudenza; Docente universitario, Avvocato
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 15 maggio 1925
XXV Legislatura del Regno d'Italia (01.12.1919 - 07.04.1921)
Organi parlamentari
|
11
Interventi e citazioni
|
1
Incarichi parlamentari
XXV Legislatura del Regno d'Italia
Giunta per le elezioni
Vicepresidente dal 24 marzo 1920 al 30 giugno 1920
Presidente dal 30 giugno 1920 al 7 aprile 1921
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXV Legislatura
01.12.1919 - 07.04.1921
XXVI Legislatura
11.06.1921 - 25.01.1924