Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Enrico Cosenz
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Enrico Cosenz
Nasce a Gaeta (Caserta) il 12 gennaio 1820
Deceduto a Roma il 28 settembre 1898
Prefetto di Bari
Commemorazioni
AP, Senato del Regno, Discussioni, 18 novembre 1898
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 21 novembre 1898
19
Interventi e citazioni
VII Legislatura del Regno di Sardegna
Sessione Unica
Approvazione della di lui elezione in questo collegio
pp. 177
VIII Legislatura del Regno d'Italia
Sessione 1
presta il giuramento,
pp. 612
vota contro l'ordine del giorno del deputato Ricasoli B. relativo all'esercito meridionale,
pp. 630
approvazione della di lui elezione nel collegio di Montesarchio,
pp. 1022
otta per il collegio di Pesaro,
pp. 1041
Sessione 1.2-6
vota in favore del Ministero Rattazzi,
pp. 1633
IX Legislatura del Regno d'Italia
Sessione 2
Approvazione della di lui elezione
pp. 15
X Legislatura del Regno d'Italia
Sessione 1
Approvazione della di lui elezione
pp. 744
si associa ad un ordine del giorno proposto nella discussione dello schema di legge per la proroga dell'abolizione dei porti e città franche
pp. 3340
viene eletto membro della Commissione del bilancio 1869
pp. 5414
chiede congedi
pp. 7156
pp. 9093
pp. 9726
pp. 10598
pp. 10927
pp. 11113
è confermato commissario del bilancio 1870
pp. 10647
Sessione 2
Nominato dal presidente membro della deputazione per complire S. A. R. il principe Umberto della nascita del principe di Napoli
pp. 12
eletto commissario per l'esame dei decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti
pp. 397
per il progetto di legge sui provvedimenti relativi all'esercito
pp. 911
XI Legislatura del Regno d'Italia
Sessione 1
Convalidazione della di lui elezione
pp. 395
presta giuramento
pp. 1888
Sessione 2
Domanda congedi
pp. 587
pp. 1486
comunicazione della di lui nomina a senatore
pp. 3218
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno di Sardegna
VII Legislatura
02.04.1860 - 17.12.1860
Regno d'Italia
VIII Legislatura
18.02.1861 - 07.09.1865
IX Legislatura
18.11.1865 - 13.02.1867
X Legislatura
22.03.1867 - 02.11.1870
XI Legislatura
05.12.1870 - 20.09.1874