Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Enrico Farinone
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Enrico Farinone
Nasce a Varallo (Vercelli) il 24 giugno 1957
Laurea in scienze politiche; Dirigente di industria
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
187
Progetti di legge presentati
|
318
Atti di indirizzo e controllo
|
385
Interventi
|
Gruppi parlamentari
XV Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO DEMOCRATICO-L'ULIVO
Membro dal 3 maggio 2006 (PARTITO DEMOCRATICO-L'ULIVO )
Membro dal 7 novembre 2007 (PARTITO DEMOCRATICO-L'ULIVO )
XVI Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO DEMOCRATICO
Membro dal 5 maggio 2008 (PARTITO DEMOCRATICO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2006
27
2007
10
2008
71
2009
29
2010
18
2011
16
2012
16