Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Enrico Gualandi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Enrico Gualandi
Nasce a Imola (Bologna) il 17 novembre 1930
Deceduto il 21 luglio 2007
Operaio
Gruppi
|
124
Progetti di legge presentati
|
483
Atti di indirizzo e controllo
|
144
Interventi
|
Organi parlamentari
VII Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione affari della presidenza del consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici
Membro dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
VIII Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione (affari della presidenza del consiglio - affari interni e di culto - enti pubblici)
Membro dal 11 luglio 1979 al 11 luglio 1983
IX Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione (affari della presidenza del consiglio - affari interni e di culto - enti pubblici)
Membro dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1963
1
1976
2
1977
3
1978
3
1979
12
1980
13
1981
8
1982
6
1983
26
1984
19
1985
10
1986
12
1987
9