Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Enrico Martini
/
IV Legislatura del Regno di Sardegna
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Enrico Martini
Nasce a Crema (Cremona) nel 1818
Deceduto il 24 aprile 1869
Conte
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 26 aprile 1869
IV Legislatura del Regno di Sardegna (20.12.1849 - 20.11.1853)
Organi parlamentari
|
35
Interventi e citazioni
pagina
1
di 2
IV Legislatura del Regno di Sardegna
Sessione 1
Approvazione della di lui elezione in questo collegio,
pp. 496
presta giuramento ,
pp. 512
è chiamato dalla sorte a far parte della deputazione per assistere alla festa nazionale,
pp. 847
presenta la relazione sul progetto di legge per sussidi ai militari ohe presero parte alla difesa di Venezia,
pp. 1752
parla nella relativa discussione,
pp. 1878
pp. 1880
pp. 1881
pp. 1882
vota contro la proposta di rinvio della discussione sulla tassa di bollo formulata dal deputato Mellana,
pp. 2054
chiede le demissioni che la Camera non accetta,
pp. 2765
Sessione 2
È nominato membro della Commissione generale del bilancio,
pp. 25
presenta la relazione sul bilancio 1851 della marina,
pp. 273
ne sostiene la discussione,
pp. 304
risponde al deputato Farina Paolo,
pp. 308
pp. 316
al deputato Mantelli,
pp. 330
pp. 333
al deputato Mellana,
pp. 346
al deputato Bollo,
pp. 354
al deputato Avigdor,
pp. 365
parla sulla prima categoria,
pp. 371
sulla proposta abolizione dei piloti,
pp. 384
è chiamato dalla sorte a componente la deputazione per assistere alla funzione religiosa della festa dello Statuto,
pp. 1208
raccomanda la petizione di certo Cattaneo al Ministero,
pp. 1289
presenta la relazione sul progetto di legge concernente la corrispondenza postale colla Sardegna,
pp. 1804
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno di Sardegna
IV Legislatura
20.12.1849 - 20.11.1853
VII Legislatura
02.04.1860 - 17.12.1860
Regno d'Italia
IX Legislatura
18.11.1865 - 13.02.1867
X Legislatura
22.03.1867 - 02.11.1870