Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Enrico Montani
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Enrico Montani
Nasce a Verbania (Verbano-Cusio-Ossola) il 27 settembre 1967
Licenza media inferiore; agente di commercio
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
37
Progetti di legge presentati
|
134
Atti di indirizzo e controllo
|
9
Interventi
|
1
Incarichi parlamentari
XV Legislatura della Repubblica italiana
XII Commissione (affari sociali)
Capogruppo dal 4 ottobre 2006 al 28 aprile 2008
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Repubblica - Senato
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2006
22
2007
15