Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Enrico Novellini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Enrico Novellini
Nasce a San Martino dall'Argine (Mantova) il 26 agosto 1937
Laurea in scienze economiche e commerciali; funzionario pubblico
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
78
Progetti di legge presentati
|
83
Atti di indirizzo e controllo
|
23
Interventi
|
3
Incarichi parlamentari
VII Legislatura della Repubblica italiana
Giunta delle elezioni
Vicepresidente dal 16 luglio 1976 al 19 giugno 1979
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione per la vigilanza sulla cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza
Vicepresidente dal 28 gennaio 1981 al 11 luglio 1983
IX Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali
Presidente dal 9 novembre 1983 al 1 luglio 1987
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Repubblica - Senato
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1976
35
1977
23
1978
13
1979
7