Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Enrico Parri
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Enrico Parri
Nasce a Scansano (Grosseto) il 10 gennaio 1902
Licenza media superiore.
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
4
Progetti di legge presentati
|
6
Interventi
|
Organi parlamentari
I Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio di presidenza
Segretario dal 8 maggio 1948 al 6 luglio 1949
Membro dal 8 maggio 1948 al 6 luglio 1949
XI Commissione lavoro - emigrazione - cooperazione - previdenza e assistenza sociale - assistenza post bellica - igiene e sanità pubblica
Membro dal 15 giugno 1948 al 6 luglio 1949
Giunta per i trattati di commercio e la legislazione doganale
Membro dal 14 luglio 1948 al 6 luglio 1949
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
Progetti di legge presentati
1948
1
1949
3