Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Enrico Piccone
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Enrico Piccone
Nasce a Torricella Peligna (Chieti) il 15 marzo 1929
Deceduto il 25 giugno 2013
Laurea in ingegneria; ingegnere.
Organi parlamentari
|
20
Progetti di legge presentati
|
14
Atti di indirizzo e controllo
|
24
Interventi
|
Gruppi parlamentari
VI Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
Membro dal 25 maggio 1972 (PARTITO COMUNISTA ITALIANO )
VIII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
Membro dal 3 febbraio 1983 (PARTITO COMUNISTA ITALIANO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1972
2
1973
7
1974
4
1975
3
1976
3
1981
1