Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Enrico Rizzi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Enrico Rizzi
Nasce a Milano (Lombardia) il 5 luglio 1930
Deceduto il 6 dicembre 2005
Licenza media superiore; ragioniere
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
155
Progetti di legge presentati
|
56
Atti di indirizzo e controllo
|
18
Interventi
|
3
Incarichi di governo
VIII Legislatura della Repubblica italiana
I Governo Spadolini
Sottosegretario di Stato al Commercio con l'Estero (07.07.1981-23.08.1982)
II Governo Spadolini
Sottosegretario di Stato al Commercio con l'Estero (24.08.1982-01.12.1982)
V Governo Fanfani
Sottosegretario di Stato ai Trasporti (07.12.1982-04.08.1983)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Repubblica - Senato
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1972
10
1973
14
1974
14
1975
14
1976
2
1979
15
1980
34
1981
14
1983
12
1984
11
1986
12
1987
3