Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Enrico Scalini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Enrico Scalini
Nasce a Dongo (Como) il 15 ottobre 1857
Deceduto a Milano il 4 settembre 1946
Laurea in Scienze agrarie; Industriale
Organi parlamentari
2
Incarichi parlamentari
1
Progetti di legge presentati
49
Interventi e citazioni
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XVIII Legislatura
23.11.1892 - 08.05.1895
XIX Legislatura
10.06.1895 - 02.03.1897
XX Legislatura
05.04.1897 - 17.05.1900
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Progetti di legge presentati
1898
1