Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Enzo Capalozza
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Enzo Capalozza
Nasce a Fano (Pesaro) il 21 agosto 1908
Deceduto il 12 febbraio 1994
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
101
Progetti di legge presentati
|
464
Interventi
|
16
Bibliografia del Parlamento
|
4
Incarichi parlamentari
I Legislatura della Repubblica italiana
Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio
Segretario dal 25 gennaio 1951 al 24 giugno 1953
Commissione d'indagine per giudicare sul fondamento dell'accusa rivolta dal deputato grilli al deputato ferrario celestino
Vicepresidente dal 3 luglio 1951 al 7 agosto 1951
II Legislatura della Repubblica italiana
Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio
Vicepresidente dal 26 giugno 1953 al 11 giugno 1958
III Commissione diritto - procedura e ordinamento giudiziario - affari di giustizia
Vicepresidente dal 1 luglio 1956 al 9 luglio 1956
Vicepresidente dal 10 luglio 1956 al 30 giugno 1957
Vicepresidente dal 1 luglio 1957 al 11 giugno 1958
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
Repubblica - Senato
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
Progetti di legge presentati
1948
7
1949
19
1950
9
1951
9
1952
9
1953
24
1954
12
1955
3
1956
6
1957
2
1958
1