Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Enzo Carra
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Enzo Carra
Nasce a Roma (Lazio) il 8 agosto 1943
Laurea in giurisprudenza; Giornalista
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
193
Progetti di legge presentati
|
381
Atti di indirizzo e controllo
|
101
Interventi
|
Gruppi parlamentari
XIV Legislatura della Repubblica italiana
MARGHERITA, DL-L'ULIVO
Membro dal 4 giugno 2001 (MARGHERITA, DL-L'ULIVO )
XV Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO DEMOCRATICO-L'ULIVO
Membro dal 3 maggio 2006 (PARTITO DEMOCRATICO-L'ULIVO )
Membro dal 7 novembre 2007 (PARTITO DEMOCRATICO-L'ULIVO )
XVI Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO DEMOCRATICO
Membro dal 5 maggio 2008 (PARTITO DEMOCRATICO )
UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Membro dal 14 gennaio 2010 (UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO )
Membro dal 21 aprile 2011 (già UNIONE DI CENTRO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2001
8
2002
25
2003
23
2004
13
2005
3
2006
15
2007
13
2008
57
2009
15
2010
6
2011
8
2012
7