Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Erasmo Palazzotto
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Erasmo Palazzotto
Nasce a Palermo il 19 novembre 1982
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
141
Progetti di legge presentati
|
1145
Atti di indirizzo e controllo
|
482
Interventi
|
8
Incarichi parlamentari
XVII Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Capogruppo dal 17 luglio 2014 al 25 novembre 2015
Vicepresidente dal 21 luglio 2015 al 22 marzo 2018
Capogruppo dal 4 aprile 2017 al 22 marzo 2018
Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonche' sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione
Segretario dal 26 marzo 2015 al 3 maggio 2016
Capogruppo dal 1 aprile 2015 al 3 maggio 2016
Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate
Capogruppo dal 4 maggio 2016 al 22 marzo 2018
Segretario dal 4 maggio 2016 al 22 marzo 2018
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione (difesa)
Capogruppo dal 21 giugno 2018 al 25 settembre 2019
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
Capogruppo dal 31 ottobre 2018 al 16 marzo 2022
Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di giulio regeni
Presidente dal 3 dicembre 2019 al 3 dicembre 2021
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Capogruppo dal 27 luglio 2020 al 17 marzo 2022
Comitato permanente sui diritti umani nel mondo
Segretario dal 29 aprile 2021 al 12 ottobre 2022
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2013
33
2014
23
2015
23
2016
23
2017
12
2018
10
2019
5
2020
7
2021
4
2022
1