Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Eriase Belardi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Eriase Belardi Merlo
(Eriase Belardi)
Nasce a Buonconvento (Siena) il 12 febbraio 1934
Funzionario di partito
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
134
Progetti di legge presentati
|
91
Interventi
|
212
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (61)
Altro firmatario (151)
Hai trovato 212 risultati
pagina
1
di 15
VII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00033 presentata da BONIFAZI (PCI) in data 19760709
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00129 presentata da VAGLI (PCI) in data 19760727
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00185 presentata da TANI DANILO (PCI) in data 19760729
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00243 presentata da BELARDI MERLO (PCI) in data 19760805
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00067 presentata da BELARDI MERLO (PCI) in data 19760810
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00314 presentata da DI GIULIO (PCI) in data 19761108
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00172 presentata da CERRINA FERONI (PCI) in data 19761111
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01260 presentata da BONIFAZI (PCI) in data 19761201
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00244 presentata da BELARDI MERLO (PCI) in data 19761208
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00502 presentata da FACCHINI (PCI) in data 19761209
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00269 presentata da BELARDI MERLO (PCI) in data 19761216
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00289 presentata da BONIFAZI (PCI) in data 19761221
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00300 presentata da FAENZI (PCI) in data 19770112
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00370 presentata da BONIFAZI (PCI) in data 19770217
INTERPELLANZA 2/00151 presentata da MANCUSO (PCI) in data 19770323
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1976
7
1977
6
1978
2
1979
12
1980
16
1981
12
1982
12
1983
25
1984
17
1985
9
1986
11
1987
5