Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Erisia Gennai Tonietti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Erisia Gennai Tonietti
Nasce a Rio Marina (Livorno) il 5 luglio 1900
Deceduta il 7 aprile 1974
Licenza media superiore; ragioniere.
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
97
Progetti di legge presentati
|
180
Interventi
|
Gruppi parlamentari
I Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 9 giugno 1948 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
II Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 21 luglio 1953 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
III Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 18 giugno 1958 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
IV Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 1 luglio 1963 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Progetti di legge presentati
1950
5
1951
3
1952
3
1953
10
1954
1
1955
5
1956
6
1957
4
1958
7
1959
11
1960
4
1961
3
1962
6
1963
8
1964
7
1965
6
1966
1
1967
4
1968
3