Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ettore Masina
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ettore Masina
Nasce a Breno (Brescia) il 4 settembre 1928
Giornalista.
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
1
Incarichi parlamentari
60
Progetti di legge presentati
616
Atti di indirizzo e controllo
79
Interventi
24
Immagini
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1983
7
1984
5
1985
4
1986
6
1987
19
1988
12
1989
3
1990
3
1991
1