Deputati
Eude Cicerone
(Eude Mario Cicerone)
Nasce
a
L'Aquila
il
31 ottobre 1911
Deceduto il 18 luglio 1985
Operaio.
V Legislatura della Repubblica italiana (05.06.1968 - 24.05.1972)
- Elezioni di domenica 19 maggio 1968 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 18 giugno 1968 , con convalida del 17 ottobre 1968
Eletto
nella circoscrizione L'AQUILA
con sistema proporzionale
Proclamato in sostituzione di plurieletto
Il mandato ha termine il 24 maggio 1972