Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Eugenio Baresi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Eugenio Baresi
Nasce a Ghedi (Brescia) il 20 agosto 1953
Licenza media superiore; antiquario
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
49
Progetti di legge presentati
|
89
Atti di indirizzo e controllo
|
38
Interventi
|
Organi parlamentari
XII Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione (attività produttive, commercio e turismo)
Membro dal 25 maggio 1994 al 3 febbraio 1995
II Commissione (giustizia)
Membro dal 7 settembre 1994 al 17 gennaio 1995
Sostituisce:
Battistina Fumagalli Carulli
Membro dal 3 febbraio 1995 al 8 maggio 1996
Subentra a:
Battistina Fumagalli Carulli
Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi
Membro dal 8 settembre 1994 al 8 maggio 1996
Segretario dal 27 settembre 1994 al 8 maggio 1996
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
Progetti di legge presentati
1994
21
1995
24
1996
4