Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Eugenio Coselschi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Eugenio Coselschi
Nasce a Bagno A Ripoli (Firenze) il 13 settembre 1888
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato, Pubblicista / Giornalista
Organi parlamentari
|
14
Interventi e citazioni
|
1
Incarichi parlamentari
XXVIII Legislatura del Regno d'Italia
Commissione di vigilanza sulla biblioteca della Camera
Segretario dal 2 maggio 1929 al 19 gennaio 1934
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXVIII Legislatura
20.04.1929 - 19.01.1934
XXIX Legislatura
28.04.1934 - 02.03.1939
XXX Legislatura
23.03.1939 - 02.08.1943