Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ezio Donatini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ezio Donatini
Nasce a Palazzuolo Sul Senio (Firenze) il 17 maggio 1888
Deceduto il 17 luglio 1975
Laurea in filosofia e in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
9
Progetti di legge presentati
|
19
Interventi
|
Organi parlamentari
I Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione lavoro - emigrazione - cooperazione - previdenza e assistenza sociale - assistenza post bellica - igiene e sanità pubblica
Membro dal 15 giugno 1948 al 1 luglio 1949
I Commissione affari interni - ordinamento politico e amministrativo - affari di culto - spettacoli - attività sportive - stampa
Membro dal 1 luglio 1949 al 24 giugno 1953
Commissione parlamentare consultiva per l'altopiano della sila
Membro dal 16 giugno 1950 al 24 giugno 1953
Commissione parlamentare consultiva per le norme di attuazione della legge sull'ordinamento dell'i.n.a.d.e.l
Membro dal 21 ottobre 1950 al 24 giugno 1953
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.1762: "delegazione al governo di emanare norme sulle attività produttive e sui consumi"
Membro dal 18 gennaio 1951 al 24 giugno 1953
Commissione parlamentare per il parere sulla formazione delle tabelle delle circoscrizioni elettorali per le elezioni provinciali
Membro dal 8 marzo 1951 al 24 giugno 1953
Commissione parlamentare consultiva per la sezione speciale per la valorizzazione della sila
Membro dal 21 giugno 1951 al 24 giugno 1953
Commissione speciale per l'esame della proposta di legge gatto ed altri, n.2750: "provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico"
Membro dal 23 settembre 1952 al 24 giugno 1953
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
Progetti di legge presentati
1948
2
1949
1
1950
2
1951
1
1952
3