Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Fabio Garagnani
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Fabio Garagnani
Nasce a San Giovanni in Persiceto (Bologna) il 15 ottobre 1951
Laurea in giurisprudenza; Funzionario camera di commercio Bologna
Gruppi
|
2
Incarichi parlamentari
|
190
Progetti di legge presentati
|
1058
Atti di indirizzo e controllo
|
323
Interventi
|
Organi parlamentari
XIV Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione (cultura, scienza e istruzione)
Membro dal 20 giugno 2001 al 8 ottobre 2003
Sostituisce:
Valentina Aprea
Capogruppo dal 25 giugno 2001 al 8 ottobre 2003
Capogruppo dal 8 ottobre 2003 al 27 aprile 2006
Membro dal 8 ottobre 2003 al 27 aprile 2006
Subentra a:
Giorgio Lainati
XII Commissione (affari sociali)
Membro dal 20 giugno 2001 al 8 ottobre 2003
Commissione per la concessione di ricompense al valore e al merito civile
Membro dal 9 novembre 2001 al 10 aprile 2002
Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti
Membro dal 8 ottobre 2003 al 23 ottobre 2003
XV Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione (cultura, scienza e istruzione)
Membro dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Capogruppo dal 7 giugno 2006 al 28 aprile 2008
XVI Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione (cultura, scienza e istruzione)
Membro dal 21 maggio 2008 al 27 maggio 2010
XIV Commissione (politiche dell'unione europea)
Membro dal 21 maggio 2008 al 14 novembre 2008
Sostituisce:
Franco Frattini
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Membro dal 4 giugno 2008 al 3 novembre 2008
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Membro dal 27 maggio 2010 al 10 settembre 2010
Subentra a:
Marino Zorzato
II Commissione (giustizia)
Membro dal 10 settembre 2010 al 15 ottobre 2011
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Membro dal 15 ottobre 2011 al 16 novembre 2011
Sostituisce:
Ignazio Benito Maria La Russa
X Commissione (attivita' produttive, commercio e turismo)
Membro dal 17 ottobre 2011 al 14 marzo 2013
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2001
9
2002
23
2003
16
2004
3
2005
8
2006
15
2007
20
2008
24
2009
24
2010
11
2011
22
2012
15