Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Fabio Mussi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Fabio Mussi
Nasce a Piombino (Livorno) il 22 gennaio 1948
Laurea in filosofia; giornalista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
5
Incarichi parlamentari
|
276
Progetti di legge presentati
|
677
Atti di indirizzo e controllo
|
134
Interventi
|
5
Bibliografia del Parlamento
|
2
Incarichi di governo
XV Legislatura della Repubblica italiana
II Governo Prodi
Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca (17.05.2006-18.05.2006)
Ministro dell'Università e della ricerca (18.05.2006-07.05.2008)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
1992
32
1993
20
1994
29
1995
24
1996
33
1997
15
1998
18
1999
11
2000
2
2001
7
2002
17
2003
20
2004
10
2005
4
2006
5
2007
28
2008
1