Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Fabio Porta
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Fabio Porta
Nasce a Caltagirone (Catania) il 5 novembre 1963
Laurea in sociologia; Sociologo
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
259
Progetti di legge presentati
|
567
Atti di indirizzo e controllo
|
183
Interventi
|
Organi parlamentari
XVI Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Membro dal 21 maggio 2008 al 14 marzo 2013
XVII Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Membro dal 7 maggio 2013 al 22 marzo 2018
Comitato permanente sugli italiani nel mondo e la promozione del sistema paese
Presidente dal 16 luglio 2013 al 22 marzo 2018
Membro dal 16 luglio 2013 al 22 marzo 2018
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Repubblica - Senato
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2008
24
2009
22
2010
34
2011
26
2012
22
2013
55
2014
29
2015
20
2016
16
2017
11