Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Fausto Bocchi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Fausto Bocchi
Nasce a Vezzano Ligure (La Spezia) il 11 luglio 1920
Deceduto il 7 maggio 1986
Licenza media superiore; insegnante.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
109
Progetti di legge presentati
|
706
Atti di indirizzo e controllo
|
169
Interventi
|
2
Incarichi parlamentari
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate relative alla ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo
Vicepresidente dal 2 dicembre 1980 al 11 luglio 1983
IX Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione (trasporti ed aviazione civile - marina mercantile - poste e telecomunicazioni)
Vicepresidente dal 11 agosto 1983 al 24 settembre 1985
Vicepresidente dal 26 settembre 1985 al 7 maggio 1986
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1976
5
1977
10
1978
1
1979
15
1980
12
1981
9
1982
12
1983
27
1984
10
1985
6
1986
2