Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Felice Borgoglio
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Felice Borgoglio
Nasce a Alessandria (Piemonte) il 11 agosto 1941
Impiegato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
261
Progetti di legge presentati
|
277
Atti di indirizzo e controllo
|
90
Interventi
|
2
Incarichi parlamentari
VIII Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione (finanze e tesoro)
Vicepresidente dal 16 luglio 1981 al 11 luglio 1983
XI Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per il parere al governo sui testi unici concernenti la riforma tributaria
Vicepresidente dal 22 ottobre 1992 al 14 aprile 1994
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1979
19
1980
7
1981
4
1982
9
1983
14
1984
14
1985
9
1986
18
1987
49
1988
27
1989
11
1990
11
1991
14
1992
39
1993
16