Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ferdinando Adornato
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ferdinando Adornato
Nasce a Polistena (Reggio Di Calabria) il 11 maggio 1954
Laurea in filosofia; Dirigente di fondazione, Presidente Fondazione "Liberal"
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
83
Progetti di legge presentati
|
476
Atti di indirizzo e controllo
|
204
Interventi
|
7
Incarichi parlamentari
XIV Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione (cultura, scienza e istruzione)
Presidente dal 21 giugno 2001 al 7 ottobre 2003
Presidente dal 8 ottobre 2003 al 19 ottobre 2005
Presidente dal 20 ottobre 2005 al 27 aprile 2006
Gruppo di lavoro interparlamentare italo-iraniano
Presidente dal 7 gennaio 2002 al 26 aprile 2006
Commissione "premio lucio colletti"
Presidente dal 21 ottobre 2002 al 27 aprile 2006
XV Legislatura della Repubblica italiana
Commissione esaminatrice del "premio lucio colletti"
Presidente dal 28 luglio 2006 al 28 aprile 2008
XVI Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Capogruppo dal 28 maggio 2008 al 14 marzo 2013
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio di presidenza
Segretario dal 21 marzo 2013 al 22 marzo 2018
VII Commissione (cultura, scienza e istruzione)
Capogruppo dal 13 gennaio 2017 al 22 marzo 2018
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
1994
21
1995
9
2001
2
2002
4
2003
1
2006
7
2007
6
2008
2
2009
6
2010
2
2011
3
2012
2
2013
4
2014
3
2015
10
2016
1