Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ferdinando Di Nardo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ferdinando Di Nardo
Nasce a Napoli (Campania) il 6 settembre 1918
Deceduto il 6 aprile 1996
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
151
Progetti di legge presentati
|
69
Atti di indirizzo e controllo
|
141
Interventi
|
Organi parlamentari
IV Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione giustizia
Membro dal 11 gennaio 1968 al 4 giugno 1968
V Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione giustizia
Membro dal 10 luglio 1968 al 24 maggio 1972
Commissione speciale per l'esame delle proposte di legge concernenti la disciplina degli immobili urbani
Membro dal 15 gennaio 1969 al 24 maggio 1972
VI Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione giustizia
Membro dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
VII Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione giustizia
Membro dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1968
20
1969
4
1970
6
1971
11
1972
28
1973
9
1974
6
1975
11
1976
43
1977
9
1978
3
1979
1