Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ferdinando Nunziante Di San Ferdinando
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ferdinando Nunziante Di San Ferdinando
Nasce a Napoli il 27 settembre 1863
Deceduto a Napoli il 26 febbraio 1941
Marchese; Laurea in Giurisprudenza; Possidente, Pubblicista / Giornalista, Amministratore d, ', azienda
1
Incarichi di governo
|
112
Interventi e citazioni
|
2
Bibliografia del Parlamento
|
Organi parlamentari
XXIV Legislatura del Regno d'Italia
Commissione parlamentare d'inchiesta sulle liquidazioni delle gestioni per le feste commemorative e le esposizioni di Roma e di Torino
Membro dal 21 febbraio 1918 al 22 maggio 1918
XXV Legislatura del Regno d'Italia
Giunta generale del bilancio e dei conti consuntivi
Membro dal 3 dicembre 1919 al 7 aprile 1921
XXVII Legislatura del Regno d'Italia
Giunta generale del bilancio
Membro dal 9 maggio 1924 al 21 gennaio 1929
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919
XXV Legislatura
01.12.1919 - 07.04.1921
XXVII Legislatura
24.05.1924 - 21.01.1929