Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ferdinando Palluel
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ferdinando Palluel
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato
2
Incarichi parlamentari
|
2
Progetti di legge presentati
|
37
Interventi e citazioni
|
Organi parlamentari
I Legislatura del Regno di Sardegna
Ufficio di presidenza
Questore dal 8 maggio 1848 al 20 ottobre 1848
IV Legislatura del Regno di Sardegna
Ufficio di presidenza
Vicepresidente dal 20 dicembre 1849 al 20 novembre 1853
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno di Sardegna
I Legislatura
08.05.1848 - 30.12.1848
II Legislatura
01.02.1849 - 30.03.1849
III Legislatura
30.07.1849 - 20.11.1849
IV Legislatura
20.12.1849 - 20.11.1853
Progetti di legge presentati
1848
1
1849
1