Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Filiberto Zaratti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Filiberto Zaratti
Nasce a Roma il 26 marzo 1956
Laurea in scienze politiche; Consulente aziendale
Gruppi
|
2
Incarichi parlamentari
|
114
Progetti di legge presentati
|
1225
Atti di indirizzo e controllo
|
244
Interventi
|
Organi parlamentari
XVII Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici)
Membro dal 7 maggio 2013 al 22 marzo 2018
Capogruppo dal 25 novembre 2015 al 28 febbraio 2017
Capogruppo dal 7 marzo 2017 al 22 marzo 2018
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati
Membro dal 3 luglio 2014 al 22 marzo 2018
Segretario dal 9 settembre 2014 al 22 marzo 2018
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2013
20
2014
19
2015
30
2016
26
2017
19