Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Filippo Fiandrotti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Filippo Fiandrotti
Nasce a Vinchio (Asti) il 18 gennaio 1938
Laurea in giurisprudenza; funzionario pubblico
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
420
Progetti di legge presentati
|
479
Atti di indirizzo e controllo
|
186
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
3
Incarichi parlamentari
IX Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio di presidenza
Segretario dal 19 luglio 1983 al 1 luglio 1987
X Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio provvisorio di presidenza
Segretario dal 2 luglio 1987 al 2 luglio 1987
X Commissione (attività produttive, commercio e turismo)
Vicepresidente dal 4 agosto 1987 al 17 ottobre 1989
Vicepresidente dal 18 ottobre 1989 al 15 ottobre 1991
Vicepresidente dal 16 ottobre 1991 al 22 aprile 1992
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1979
26
1980
15
1981
16
1982
34
1983
74
1984
34
1985
18
1986
20
1987
131
1988
19
1989
11
1990
10
1991
12