Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Filippo Ugoni
/
VIII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Filippo Ugoni
Nasce a Brescia il 11 novembre 1794
Deceduto a Brescia il 12 marzo 1877
VIII Legislatura del Regno d'Italia (18.02.1861 - 07.09.1865)
18
Interventi e citazioni
VIII Legislatura del Regno d'Italia
Sessione 1
vota a favore dell'ordine del giorno del deputato Ricasoli B., relativo all'esercito meridionale,
pp. 630
in favore dell'ultimo articolo,
pp. 1820
nella discussione del progetto di legge per una ferrovia da Brescia a Pavia per Pizzigheltone propone la diramazione a Cremona,
pp. 1920
riferisce sulle elezioni dei collegi di Iesi, di Prato e di Pietrasanta,
pp. 2223
Sessione 1.2-6
sottoscrive un ordine del giorno circa le interpellanze relative alla questione romana e alle condizioni delle provincie napolitane,
pp. 248
vota contro l'ordine del giorno Conforti - Boncompagni,
pp. 295
osservazioni a proposito della petizione dell'Associazione medica di Brescia,
pp. 1255
appoggia col suo voto il Ministero Rattazzi,
pp. 1633
domanda che la petizione n. 8254 sia dichiarata d'urgenza,
pp. 2288
presenta la relazione sul progetto di legge per la revoca delle pensioni ai padri di dodicesima prole,
pp. 4106
rivolge istanza perchè si provveda contro la diffusione dell'epizoozia delle bovine,
pp. 5699
ringrazia il ministro delle dichiarazioni in proposito,
pp. 5729
al capitolo Armamento della guardia nazionale accenna al debito contratto per tale scopo dalla provincia di Brescia,
pp. 6319
interpella il ministro dei lavori pubblici sul ritardo nei lavori della ferrovia da Brescia a Cremona,
pp. 6985
Sessione 2
annunzio di una sua interpellanza sulla ferrovia da Brescia per Cremona a Pavia,
pp. 1941
la svolge,
pp. 1972
accenna ad un omaggio fatto da monsignor Tiboni, dottore di teologia,
pp. 2341
chiede le dimissioni che sono accettate,
pp. 2549
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno di Sardegna
VII Legislatura
02.04.1860 - 17.12.1860
Regno d'Italia
VIII Legislatura
18.02.1861 - 07.09.1865