Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Franca Maria Marino Buccellato
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Franca Maria Marino Buccellato
Nasce a Marsala (Trapani) il 12 maggio 1931
Licenza media superiore; pensionata
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
86
Progetti di legge presentati
|
134
Atti di indirizzo e controllo
|
8
Interventi
|
Organi parlamentari
XII Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione (attività produttive, commercio e turismo)
Membro dal 25 maggio 1994 al 31 luglio 1994
Sostituisce:
Maurizio Gasparri
XIII Commissione (agricoltura)
Membro dal 25 maggio 1994 al 8 maggio 1996
Commissione parlamentare per il parere al governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del belice
Membro dal 13 giugno 1995 al 8 maggio 1996
Segretario dal 27 giugno 1995 al 8 maggio 1996
Commissione speciale competente in materia di infanzia
Membro dal 11 ottobre 1995 al 8 maggio 1996
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
Progetti di legge presentati
1994
33
1995
49
1996
4