Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Francantonio Genovese
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Francantonio Genovese
Nasce a Messina il 24 dicembre 1968
Laurea in giurisprudenza; Avvocato
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
25
Progetti di legge presentati
|
222
Atti di indirizzo e controllo
|
4
Interventi
|
Organi parlamentari
XVI Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Membro dal 21 maggio 2008 al 14 marzo 2013
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
Membro dal 5 novembre 2008 al 14 marzo 2013
Segretario dal 18 novembre 2008 al 14 marzo 2013
XVII Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Membro dal 7 maggio 2013 al 14 marzo 2014
XIV Commissione (politiche dell'unione europea)
Membro dal 14 marzo 2014 al 20 gennaio 2016
Subentra a:
Carlo dell'Aringa
VII Commissione (cultura, scienza e istruzione)
Membro dal 20 gennaio 2016 al 22 marzo 2018
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2008
1
2009
2
2010
3
2011
12
2012
3
2013
4