Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Francesco Alici
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Francesco Alici
Nasce a Roma (Lazio) il 9 agosto 1929
Deceduto il 21 novembre 1997
Funzionario di partito
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
23
Progetti di legge presentati
|
61
Atti di indirizzo e controllo
|
33
Interventi
|
1
Incarichi parlamentari
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Giunta delle elezioni
Vicepresidente dal 6 luglio 1979 al 11 luglio 1983
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Repubblica - Senato
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1976
1
1977
2
1978
1
1979
4
1980
3
1981
6
1982
4
1983
2