Nasce
a
Camposano
(Napoli)
il
3 novembre 1956
Laurea in scienze politiche; Talent scout di Compagnie di Assicurazione e Procuratore-agente generale di assicurazioni
VI Commissione (finanze)
Membro dal 14 maggio 2008 al 14 marzo 2013
Capogruppo dal 31 marzo 2011 al 24 maggio 2012
Capogruppo dal 5 luglio 2012 al 14 marzo 2013